ymddiriedolwyr CORNWALL DEAF CENTRE
Rhif yr elusen: 1000759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terence Spivey Fundraiser | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|||||
Toby Clemence | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Anthony Mulligan | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Demelza Rouncefield | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Linda Lear | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Gillian Mulligan | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Joanne Mace-Butler | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|
||||
Clive Thomas | Ymddiriedolwr | 07 April 2018 |
|
|
||||
Keith Jones | Ymddiriedolwr | 07 April 2018 |
|
|
||||
Mark Burstow | Ymddiriedolwr | 07 April 2018 |
|
|
||||
Brendan Curd | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||
Katherine Thomas | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||
JACKIE GOLDIE | Ymddiriedolwr | 03 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.