ymddiriedolwyr SUFFOLK CLERGY CHARITY
Rhif yr elusen: 1002233
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Venerable Dr David Harold Jenkins | Cadeirydd | 16 June 2011 |
|
|
||||||||
Gary Peverley | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|||||||||
Simon Hill | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||||||
Venerable Rhiannon King | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|||||||||
Rt. Revd Michael Harrison | Ymddiriedolwr | 15 February 2019 |
|
|
||||||||
Rt Revd Martin Alan Seeley | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.