Hanes ariannol NATIONAL LEARNING AND WORK INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1002775
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.84m | £4.67m | £5.49m | £2.78m | £3.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.15m | £5.34m | £4.47m | £4.12m | £4.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £527.53k | £726.00k | £273.29k | £144.38k | £1.06m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.10m | £1.94m | £1.52m | £1.38m | £798.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.65m | £4.49m | £5.36m | £2.71m | £3.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £185.00k | £182.00k | £134.00k | £72.00k | £94.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.12m | £5.31m | £4.47m | £4.08m | £4.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.00k | £37.00k | £0 | £38.00k | £38.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.00k | £157.00k | £130.00k | £112.00k | £137.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £576.74k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £37.00k | £37.00k | £0 | £38.00k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.