ymddiriedolwyr NATIONAL LEARNING AND WORK INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1002775
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Moore | Cadeirydd | 26 January 2018 |
|
|
||||
Harriet Ayles | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|||||
Nichola Ivory-Chapman | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|||||
BELINDA VERNON | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Ayokunle Temitope Salam | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Christopher Nigel Banks | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|||||
Lauren Harris | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Timothy Ennis Render | Ymddiriedolwr | 29 November 2018 |
|
|||||
Irene Ruth Spellman OBE | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|||||
MS HAF MERRIFIELD | Ymddiriedolwr | 18 December 2012 |
|
|
||||
MAGGIE GALLIERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.