Hanes ariannol ANNE FRANK TRUST UK
Rhif yr elusen: 1003279
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.44m | £1.69m | £1.23m | £1.27m | £1.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.55m | £1.60m | £1.29m | £1.07m | £1.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £416.83k | £646.01k | £331.73k | £420.64k | £278.67k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £494.99k | £707.43k | £500.44k | £542.92k | £661.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £103.61k | £141.13k | £195.56k | £33.47k | £173.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £837.57k | £839.06k | £532.68k | £648.28k | £766.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £597 | £1.09k | £0 | £332 | £1.66k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £43.03k | £13 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £25.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.20m | £1.21m | £949.09k | £852.30k | £1.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £345.96k | £390.04k | £337.91k | £217.73k | £382.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £24.36k | £17.72k | £22.26k | £19.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.