ymddiriedolwyr CHRISTIAN ACTION HOUSING ASSOCIATION TRUST
Rhif yr elusen: 1003377
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Kelly | Ymddiriedolwr | 02 January 2019 |
|
|
||||
Wayne Plummer | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
Abiola Yusuf | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
Philip Cunningham | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
David John Oldham | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|||||
ADRIAN LEE | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
Patrick Odling-Smee | Ymddiriedolwr | 27 November 2016 |
|
|
||||
Perry Singh | Ymddiriedolwr | 27 September 2016 |
|
|
||||
CAROL CONNAH | Ymddiriedolwr | 07 October 2013 |
|
|
||||
MARK HAYES | Ymddiriedolwr | 07 October 2013 |
|
|||||
ANN REYNARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.