ymddiriedolwyr HealthSense UK
Rhif yr elusen: 1003392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Saba Ul-Hasan | Ymddiriedolwr | 04 December 2021 |
|
|
||||
Dr Elizaveta Osipenko | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||
Dr Andrew James Fulton | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
||||
Dr Roger Anthony Fisken MA DPhil | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|||||
Phillipa Pigache | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|
||||
Thomas Moberly | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|
||||
Alan Henness | Ymddiriedolwr | 20 October 2015 |
|
|
||||
Keith Isaacson | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JAMES MATTHEW MAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR LES ROSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JOHN ILLMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR NICK ROSS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.