Dogfen lywodraethu THE DURSLEY BIRDWATCHING AND PRESERVATION SOCIETY
Rhif yr elusen: 1003480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10/03/1952 AS AMENDED ON 16/03/2006 AS AMENDED ON 12/03/2007 AS AMENDED ON 07/03/2011 AS AMENDED ON 11/03/2013
Gwrthrychau elusennol
(A)TO ADVANCE THE STUDY AND SCIENCE OF ORNITHOLOGY.(B)TO PROMOTE THE CONSERVATION OF LOCAL AND NATIONAL AVIFAUNA AND FLORA AND THE STUDY OF OTHER BRANCHES OF NATURAL HISTORY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DURSLEY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.