Hanes ariannol MERTHYR TYDFIL INSTITUTE FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 1007270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47m | £1.48m | £1.63m | £1.82m | £2.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58m | £1.54m | £1.65m | £1.84m | £2.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £102.76k | £45.00k | £45.00k | £45.00k | £313.93k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.56k | £2.97k | £29.92k | £216.89k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.65k | £418 | £2.97k | £38 | £245 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.44m | £1.45m | £1.60m | £1.80m | £2.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.90k | £34.09k | £27.88k | £20.25k | £25.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.58m | £1.54m | £1.65m | £1.84m | £2.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.64k | £5.58k | £8.66k | £6.00k | £7.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.