Hanes ariannol HOPELANDS PREPARATORY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1007707
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £698.14k | £696.03k | £661.31k | £735.84k | £644.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £641.04k | £665.84k | £666.90k | £722.76k | £757.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.76k | £2.75k | £158 | £3.74k | £7.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £696.34k | £664.25k | £637.90k | £732.10k | £636.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £42 | £38 | £2 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £28.98k | £23.25k | £6 | £255 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £3.74k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £641.04k | £665.84k | £666.90k | £719.76k | £754.27k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.75k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £3.00k | £3.15k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.