ymddiriedolwyr CHURCH PASTORAL AID SOCIETY
Rhif yr elusen: 1007820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Right Reverend Ruth Kathleen Frances Bushyager | Cadeirydd | 26 January 2023 |
|
|||||||
Amanda Catherine Turtle Robbie | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||||
Catrin Lee | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||||
Rev Edward Fraser Austin Longmer Scrase-Field | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|||||||
Rev Paul Mark Mathole | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||||
Richard Matthew Montgomery | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||||
Eleanor Doolan | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||||
DEBORAH BUGGS | Ymddiriedolwr | 31 January 2017 |
|
|
||||||
JENNIFER ELIZABETH BRAY | Ymddiriedolwr | 27 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.