Hanes ariannol ST DAVID'S FOUNDATION HOSPICE CARE
Rhif yr elusen: 1010576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.87m | £8.95m | £9.04m | £8.70m | £9.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.97m | £8.37m | £7.42m | £7.88m | £8.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.20m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £505.00k | £620.00k | N/A | £240.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.35m | £2.05m | £1.94m | £1.88m | £3.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.38m | £4.22m | £1.82m | £3.77m | £3.93m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.11m | £2.15m | £3.53m | £2.91m | £2.50m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £29.00k | £31.00k | £28.00k | £37.00k | £102.00k | |
|
Incwm - Arall | £3.00k | £507.00k | £1.72m | £98.00k | £11.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.19m | £972.00k | £718.00k | £629.00k | £2.12m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.58m | £4.93m | £4.63m | £4.64m | £4.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.39m | £3.44m | £2.79m | £3.24m | £3.41m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.00k | £46.00k | £27.00k | £26.00k | £31.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.00k | £6.00k | £3.00k | £9.00k | £11.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.