Hanes ariannol ST ANDREWS HOSPICE LIMITED
Rhif yr elusen: 1011117
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.95m | £5.12m | £4.94m | £5.31m | £5.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.16m | £5.27m | £4.93m | £4.98m | £5.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £119.67k | £868.66k | £271.80k | £316.83k | £71.18k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £920.26k | £120.00k | £2.23m | £1.01m | £1.02m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.56m | £1.28m | £950.83k | £1.87m | £1.91m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.27m | £2.49m | £796.22k | £1.86m | £2.15m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.04m | £1.27m | £2.50m | £1.32m | £1.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.35k | £18.29k | £21.48k | £31.84k | £45.30k | |
|
Incwm - Arall | £64.71k | £67.38k | £665.03k | £219.11k | £89.07k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £981.58k | £569.02k | £307.38k | £838.89k | £450.25k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.18m | £3.19m | £3.10m | £3.11m | £3.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.98m | £2.08m | £1.82m | £1.87m | £2.12m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.60k | £9.60k | £14.93k | £15.83k | £120.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £11.14k | £16.35k | £17.59k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.