ymddiriedolwyr HEDDON VILLAGE KNOTT MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 1012011
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID BLACKETT | Cadeirydd | 25 November 2016 |
|
|||||
Richard David Hyder | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Alexander Paul Edwards | Ymddiriedolwr | 22 May 2020 |
|
|
||||
MARGARET BONE | Ymddiriedolwr | 18 July 2016 |
|
|
||||
Mike Feeney | Ymddiriedolwr | 09 June 2016 |
|
|
||||
DAVID GREENSITT | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||
ALAN GROVES | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|||||
PAULINE WRIGHT | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|||||
DAVID POTTS | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
||||
HAZEL ANNE THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.