Hanes ariannol CARDIGAN WOMEN'S AID LIMITED
Rhif yr elusen: 1012096
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 30/09/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £187.74k | £201.02k | £223.19k | £254.27k | £405.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £217.96k | £191.61k | £235.97k | £262.18k | £416.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.