Hanes ariannol EASTERN AIDS SUPPORT TRIANGLE
Rhif yr elusen: 1014376
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.17k | £60.92k | £68.90k | £70.95k | £78.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.20k | £58.86k | £62.55k | £74.75k | £61.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £69.00k | £61.32k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.