Hanes ariannol RAW WORKSHOP
Rhif yr elusen: 1014416
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £452.17k | £803.07k | £739.97k | £1.06m | £932.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £414.96k | £717.61k | £694.07k | £878.53k | £892.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £40.10k | N/A | N/A | £204.19k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.12k | £4.80k | £74.28k | £3.77k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £321.11k | £238.12k | £434.47k | £592.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £445.97k | £391.57k | £616.28k | £339.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £36.00k | £36.00k | £12.00k | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £74.28k | £3.77k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £630.39k | £623.74k | £790.90k | £812.55k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £87.21k | £70.33k | £87.63k | £79.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £8.50k | £9.05k | £7.48k | £11.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.