Hanes ariannol MARY ANN EVANS HOSPICE
Rhif yr elusen: 1014800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.72m | £2.05m | £2.15m | £2.26m | £2.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.79m | £2.09m | £2.07m | £2.06m | £2.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £479.16k | £554.30k | N/A | N/A | £651.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £639.65k | £759.78k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £595.39k | £535.88k | £1.03m | £903.35k | £833.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £641.13k | £960.68k | £475.22k | £581.56k | £764.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £479.16k | £554.30k | £639.65k | £759.78k | £651.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.99k | £2.53k | £2.00k | £2.98k | £8.59k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £8.21k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £246.08k | £32.80k | £323.60k | £127.26k | £259.89k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.21m | £1.33m | £1.42m | £1.40m | £1.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £582.48k | £761.68k | £646.67k | £662.39k | £731.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.50k | £0 | £0 | £6.00k | £6.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.