ymddiriedolwyr MARY ANN EVANS HOSPICE
Rhif yr elusen: 1014800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Lee Storrow | Cadeirydd | 19 May 2022 |
|
|
||||
Anita Mira Wilson | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Barry Blakeman | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Sarah Louise Darby | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Kay Fawcett | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|||||
Sally Dibb | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|
||||
JOHN CLIFFORD BARRETT | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|||||
Philip Robson | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|||||
Dr Peter Dermot Joseph Handslip | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|||||
Christopher John Bartup | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|
||||
Josie Town | Ymddiriedolwr | 03 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.