ymddiriedolwyr HOLSWORTHY AND STRATTON AGRICULTURAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1014974
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
52 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Ruth Bearns | Cadeirydd | 06 December 2022 |
|
|
||||
Craig Richard Rowland | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Caroline Heather Stuckey | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Andrew Ernest John Stanbury | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Natalie Jane | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
David Robert John Manfield | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Barnaby Bridgman | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Andrew Medland | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Katy Stanlake | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Sarah Bowden | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Andrew John Martyn | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||
Philip John Hawking | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||
Stephen William Braund | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
Kate Claire Bowden | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
Graham Ross Braund | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
Lisa Lucas | Ymddiriedolwr | 28 December 2016 |
|
|
||||
Christine Joan Buckpitt | Ymddiriedolwr | 20 December 2016 |
|
|
||||
Nicholas Charles Furse | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
||||
John Richard Shepherd | Ymddiriedolwr | 08 December 2015 |
|
|
||||
OWEN PETHERICK | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||
Glen JOhns | Ymddiriedolwr | 01 December 2013 |
|
|
||||
Timothy Walter Dennis | Ymddiriedolwr | 01 December 2013 |
|
|
||||
WENDY ELIZABETH HODGSON | Ymddiriedolwr | 16 August 2013 |
|
|
||||
DAVID SEBASTIAN ROWLANDS | Ymddiriedolwr | 22 August 2011 |
|
|
||||
JONATHAN PAUL HOBBS | Ymddiriedolwr | 22 August 2011 |
|
|
||||
TOMOTHY JOHN WARD | Ymddiriedolwr | 22 August 2011 |
|
|
||||
MARK WILLIAM BROMELL | Ymddiriedolwr | 22 August 2011 |
|
|
||||
ROSEMARY JAMES | Ymddiriedolwr | 22 August 2011 |
|
|
||||
WILLIAM MARK NORTHCOTT | Ymddiriedolwr | 22 August 2011 |
|
|
||||
WINSTON GRIGG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGELA BLACKMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN STUART ROLINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ARTHUR KEITH HUTCHINGS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARK JAMES DENNIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES EDWARD ASHTON DAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM JOHN VANSTONE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN GUY LEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT STUART PRIEST | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD WILLIAM PILLMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROLAND DAVID NANCEKIVELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROYSTON ARTHUR SYMONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ADRIAN RUSSELL MITCHELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT COLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HERBERT JOHN MEDLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP HENRY REED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTYN MILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JONATHAN MARK BRITTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL JAMES COTTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTHONY JOHN GRILLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROY GRIFFIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JONATHAN WILLIAM DENNIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NIGEL LAWRENCE CLEAVE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.