ymddiriedolwyr NOTTINGHAMSHIRE FEDERATION OF WOMENS INSTITUTES
Rhif yr elusen: 1015139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beverley Stuart | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Beryl Northcote | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Helen Ainley | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|||||
Suzanne Plamping | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
Patricia June Freeman | Ymddiriedolwr | 27 April 2015 |
|
|
||||
Dr Helen Patience Rose | Ymddiriedolwr | 08 January 2014 |
|
|||||
WENDY JANE RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 01 August 2011 |
|
|
||||
JENNY BAILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.