ymddiriedolwyr THE SCOUT COUNTY OF GREATER LONDON SOUTH EAST
Rhif yr elusen: 1015476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Hunt | Cadeirydd | 17 July 2023 |
|
|||||
Luke Joseph Cashin | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Timothy John Birse | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|||||
Tom Tribe | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
||||
Kate Charlesworth | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
||||
Russell Zaple | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
||||
Gwyn Muckelt | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
ALISON BRUCE | Ymddiriedolwr | 14 November 2011 |
|
|||||
BILL GUNN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.