Hanes ariannol CLC INTERNATIONAL (UK)
Rhif yr elusen: 1015793
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.44m | £3.72m | £834.22k | £103.29k | £111.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.02m | £7.48m | £520.55k | £272.60k | £131.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £181.22k | £4.25k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £129.21k | £170.04k | £498.34k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.20m | £3.38m | £101.72k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £180 | £703 | £151 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £110.89k | £169.29k | £234.01k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £35.72k | £67.37k | £498.34k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.02m | £7.48m | £520.55k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £228.93k | £171.12k | £24.28k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £3.18m | £35.61k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.