ymddiriedolwyr CLC INTERNATIONAL (UK)
Rhif yr elusen: 1015793
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM EDWARD OWEN | Cadeirydd | 01 October 2019 |
|
|||||||||
Stephen Banner | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|||||||||
Herve Yves Lessous | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|||||||||
Linda Margaret Owen | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||||||
Paul Vladimir Dalton | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|||||||||
Esther Dowey | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|||||||||
John Michael Watkins | Ymddiriedolwr | 25 November 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.