ymddiriedolwyr VIQUARAN NISA NOON AND FIROZ KHAN NOON EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1017002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (140 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr PAUL FLATHER | Cadeirydd | 12 January 2000 |
|
|||||||
Professor Faisal Devji | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|||||||
Ameena Saiyid OBE | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||||
Ahmad Hosain | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||||
NAILA AMAT-UN-NUR | Ymddiriedolwr | 12 January 2011 |
|
|
||||||
EHSAN MANI | Ymddiriedolwr | 12 January 2010 |
|
|
||||||
DR ROSEMARY ANNE RAZA | Ymddiriedolwr | 12 January 2009 |
|
|
||||||
SIR NICHOLAS John BARRINGTON | Ymddiriedolwr | 12 January 1995 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.