Hanes ariannol Lincolnshire and Nottinghamshire Air Ambulance Charity
Rhif yr elusen: 1017501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.67m | £11.78m | £7.54m | £7.62m | £10.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.97m | £6.38m | £7.32m | £8.24m | £9.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.52m | £599.22k | £15.43k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.12m | £7.55m | £3.97m | £3.82m | £5.87m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £750.33k | £667.62k | £112.54k | £375.20k | £497.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.57m | £3.32m | £3.27m | £3.27m | £4.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £237.58k | £243.64k | £183.42k | £167.64k | £232.07k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £940.23k | £3.71m | £1.93m | £2.72m | £4.18m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.69m | £4.47m | £6.68m | £6.96m | £7.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.28m | £1.90m | £637.80k | £1.28m | £1.75m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £88.76k | £48.86k | £43.82k | £77.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £45.11k | £44.19k | £43.57k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.