ymddiriedolwyr LONDON HISTORIC BUILDINGS TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1017579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgina Ruth Nayler | Cadeirydd | 01 April 2021 |
|
|||||
Elizabeth Kenzie Wedmore | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Victoria Clare Margaret Liddell | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Charles Howard King Swindall | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Philip David Smith | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|||||
Paul Thomas Atkinson | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Alice Clare Louise Yates | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Sarah Jane Buckingham BA MSc | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
David Frank Gibson RIBA AABC | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
Rosemary Susan Fraser | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
ALEC PAUL FORSHAW | Ymddiriedolwr | 09 December 2014 |
|
|||||
STEPHEN ANDREW ENTHOVEN ACIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.