Hanes ariannol WELLINGTON COTTAGE CARE TRUST
Rhif yr elusen: 1019200
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £319.33k | £109.25k | £144 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £303.77k | £337.02k | £80.68k | £899 | £133.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £241.70k | £45.85k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.