ymddiriedolwyr FORNCETT PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1024080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Holtz | Cadeirydd | 24 September 2020 |
|
|
||||
Lee Watson | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Shanice Kayleigh Page | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||
Amy Leanne Humphreys | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
Kelly Bates | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Pamela Merrick | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Deborah Alves | Ymddiriedolwr | 16 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.