Hanes ariannol OLD CATTON PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1024478
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.57k | £135.05k | £128.20k | £125.95k | £153.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £103.05k | £113.18k | £120.99k | £129.73k | £149.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £86.58k | N/A | £116.78k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £106.79k | N/A | £116.16k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.