Hanes ariannol THE COPTIC ORTHODOX CHURCH CENTRE
Rhif yr elusen: 1024592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £760.54k | £972.95k | £1.32m | £716.41k | £559.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £406.92k | £773.19k | £458.60k | £693.76k | £626.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.95k | £168.17k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £543.30k | £801.33k | £1.14m | £602.76k | £489.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.04k | £45.03k | £24.78k | £25.00k | £25.05k | |
|
Incwm - Arall | £202.19k | £126.59k | £159.37k | £88.65k | £45.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £395.02k | £752.55k | £446.07k | £687.67k | £618.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.90k | £20.64k | £12.53k | £6.09k | £7.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.95k | £13.92k | £33.00k | £16.29k | £22.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £63.37k | £324.51k | £101.14k | £277.16k | £165.40k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.