Hanes ariannol INTERNATIONAL FUND FOR ANIMAL WELFARE (IFAW)
Rhif yr elusen: 1024806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.90m | £16.65m | £18.14m | £18.43m | £16.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.65m | £16.36m | £14.15m | £15.16m | £18.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.70m | £16.50m | £18.00m | £18.28m | £16.40m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £191.57k | £154.52k | £136.99k | £146.14k | £214.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.62m | £6.59m | £8.06m | £8.45m | £7.73m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.45m | £13.13m | £11.26m | £12.14m | £15.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.20m | £3.23m | £2.89m | £3.02m | £3.14m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £145.80k | £136.18k | £131.07k | £90.53k | £170.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £8.86m | £5.98m | £5.03m | £5.44m | £7.30m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.