ymddiriedolwyr INTERNATIONAL FUND FOR ANIMAL WELFARE (IFAW)
Rhif yr elusen: 1024806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eileen Park Robertson | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
David Scott Lowe | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
John Charles Robert Albrecht | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Christine Eosco | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
||||
Judi Wangalwa Wakhungu | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Catherine Zena Bearder | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
VIRGINIA ALEJANDRA POLLAK | Ymddiriedolwr | 08 February 2018 |
|
|
||||
Graeme Robin Cottam | Ymddiriedolwr | 15 February 2017 |
|
|||||
CATHERINE HUSE LILLY | Ymddiriedolwr | 16 June 2016 |
|
|
||||
MARK TYRELL BEAUDOUIN | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|
||||
JOYCE CAROL DORIA | Ymddiriedolwr | 18 February 2015 |
|
|
||||
BARBARA UNGERMAN BIRDSEY | Ymddiriedolwr | 18 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.