Hanes ariannol FRIENDS OF THE ENGLISH SYMPHONY ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 1024824
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2009 | 31/01/2010 | 31/01/2011 | 31/01/2012 | 31/01/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.18k | £14.23k | £10.84k | £9.08k | £7.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.62k | £21.95k | £5.89k | £14.23k | £10.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.