ymddiriedolwyr SPITAL CHARITY AND THE DE ASTON SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1027193
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY NEAL | Cadeirydd | 15 September 2020 |
|
|
||||
Katie Barrow | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Dr David Naseby | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Kirsty Shaw | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Tim Grummell | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Emma Fairhall | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
David Randall | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
|
||||
Rev ANDREW HAWES | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|||||
Helen Crooks | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Kirsty Dring | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Paula Young | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Tom White | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Henry Milburn Talbot | Ymddiriedolwr | 16 December 2019 |
|
|
||||
SIMON PORTER | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.