Hanes ariannol NORFOLK MILLS AND PUMPS TRUST
Rhif yr elusen: 1033274
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.37k | £116.97k | £157.00k | £67.09k | £69.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £146.02k | £224.06k | £132.16k | £62.67k | £21.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £30.00k | £30.00k | £30.00k | £30.00k | £30.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.45k | £1.55k | £109.84k | £18.34k | £2.89k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.