ymddiriedolwyr THE LORD MAYOR OF BIRMINGHAM'S CHARITY
Rhif yr elusen: 1036968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Goldstein CBE DL | Cadeirydd | 19 September 2017 |
|
|
||||||
Kenneth Wood | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||||
Cllr Chaman Lal | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||
Christopher Loughran | Ymddiriedolwr | 17 May 2019 |
|
|
||||||
Carmen Watson | Ymddiriedolwr | 17 May 2019 |
|
|
||||||
Jonathan Hunt | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
||||||
Diane Donaldson | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|||||||
Michael Leddy | Ymddiriedolwr | 08 January 2014 |
|
|
||||||
Anne Kennedy | Ymddiriedolwr | 08 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.