Hanes ariannol LEIRE PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1037244
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.18k | £23.74k | £22.18k | £33.80k | £38.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.19k | £28.82k | £19.00k | £30.71k | £40.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £26.82k | £24.99k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.