ymddiriedolwyr NETHERSEALE WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1037425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Robinson | Ymddiriedolwr | 31 October 2019 |
|
|
||||
Sarah Ennis | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
||||
Evelyn Gale | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Lynn Betts | Ymddiriedolwr | 31 October 2017 |
|
|||||
Joan Bullock | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
JULIE ELLIS | Ymddiriedolwr | 23 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.