Hanes ariannol CITIZENS ADVICE SOUTH GLOUCESTERSHIRE
Rhif yr elusen: 1037480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £447.73k | £544.68k | £540.54k | £560.52k | £498.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £404.68k | £467.60k | £471.80k | £545.17k | £576.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £129.31k | £283.05k | £270.92k | £295.19k | £193.81k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £34.13k | £32.72k | £28.59k | £60.77k | £40.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | £15.44k | £3.77k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £524.80k | £556.67k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.23k | £291 | £79 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £543.46k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £467.60k | £471.80k | £545.17k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £3.64k | £3.86k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.