Dogfen lywodraethu ASHFIELD PLAY FORUM
Rhif yr elusen: 1037959
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (63 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8 MARCH 1990 AS AMENDED 10 MARCH 1994, 27 APRIL 1995, 10 MARCH 1997, 24 MARCH 1999, 6 DECEMBER 2000 AND 9 MAY 2005 as amended on 26 Sep 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AN APPRECIATION AMONGST THE PUBLIC OF THE SHORT AND LONG TERM VALUES OF CHILDREN'S PLAY IN ASHFIELD TOWARDS IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR YOUNG PEOPLE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ASHFIELD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.