Hanes ariannol Haven Tyneside Limited
Rhif yr elusen: 1040208
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £972.93k | £1.08m | £1.15m | £1.22m | £1.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £981.66k | £1.01m | £1.09m | £1.12m | £1.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £131.50k | N/A | £131.50k | £131.50k | £131.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £131.50k | £6.15k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.40k | £3.49k | £3.68k | £9.90k | £8.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £966.35k | £1.07m | £1.15m | £1.21m | £1.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.19k | £1.71k | £427 | £48 | £1.23k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £981.66k | £1.01m | £1.09m | £1.12m | £1.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.79k | £14.31k | £0 | £10.79k | £12.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.