ymddiriedolwyr CHATHAM DISTRICT MASONIC TRUST
Rhif yr elusen: 1040230
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen John Peachell | Cadeirydd | 07 February 2020 |
|
|||||
Brian Raymond Selway | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||
David George Hiscock | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Roland Stanley | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
David John Merrick | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
Norman Frederick Stephney | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Michael Roy Cook Mr | Ymddiriedolwr | 23 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.