Hanes ariannol THE AES TRING PARK SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 1040330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.91m | £10.68m | £10.47m | £14.00m | £11.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.25m | £9.87m | £9.55m | £10.13m | £10.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.26m | £1.33m | £1.45m | £1.52m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £85.82k | £49.41k | £30.92k | £2.61m | £185.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £35.99k | £70.19k | £0 | £167.24k | £175.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.79m | £10.15m | £10.35m | £11.22m | £11.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £160 | £1 | £15 | £936 | £150.47k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £406.96k | £84.70k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £2.60m | £169.99k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.16m | £9.83m | £9.55m | £10.10m | £10.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £90.11k | £40.50k | £802 | £33.36k | £27.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £165.87k | £0 | £0 | £222.30k | £225.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.