Hanes ariannol THE BROMLEY BY BOW CENTRE
Rhif yr elusen: 1041653
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.94m | £3.53m | £4.02m | £3.25m | £5.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.18m | £3.84m | £3.96m | £3.76m | £3.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.23m | £951.24k | £878.03k | £769.05k | £121.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £137.55k | £180.87k | £205.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £516.00k | £702.00k | £923.00k | £262.00k | £451.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £466.00k | £392.00k | £326.00k | £331.00k | £277.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.95m | £2.44m | £2.77m | £2.66m | £1.95m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.00k | £1.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.67m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.61m | £3.25m | £3.41m | £3.19m | £2.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £413.00k | £397.00k | £397.00k | £419.00k | £512.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.00k | £17.00k | £21.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £156.00k | £194.00k | £156.00k | £149.00k | £177.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.