Hanes ariannol ST ALBANS DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1041830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £318.53k | £399.04k | £421.16k | £562.50k | £573.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £301.40k | £373.94k | £411.45k | £504.60k | £541.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £309.39k | £385.18k | £415.91k | £543.32k | £280.05k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £14.73k | £11.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £4.43k | £1.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £543.32k | £559.49k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £21 | £1.33k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £504.60k | £541.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £2.00k | £3.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £53.33k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.