ymddiriedolwyr THE 2ND KING EDWARD V11'S OWN GOORKHAS (THE SIRMOOR RIFLES) REGIMENTAL TRUST
Rhif yr elusen: 1042021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonel Shuttlewood | Cadeirydd | 01 February 2017 |
|
|||||
John Harrup | Ymddiriedolwr | 05 January 2021 |
|
|
||||
Raju Gurung | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||
Colonel Hinton | Ymddiriedolwr | 04 August 2014 |
|
|
||||
Mr EC Mackaness | Ymddiriedolwr | 29 April 2013 |
|
|
||||
Captain Bharat Singh Thapa Chhetri | Ymddiriedolwr | 01 April 2010 |
|
|
||||
Major David Leckie Thomas | Ymddiriedolwr | 19 September 2006 |
|
|
||||
Captain Rupert John Conyngham Corfield | Ymddiriedolwr | 20 June 2003 |
|
|
||||
Major Nigel Dermot Wylie Carrick | Ymddiriedolwr | 20 June 2003 |
|
|
||||
Major Yambahadur Gurung | Ymddiriedolwr | 01 July 1998 |
|
|
||||
Brigadier Ian Alexander Rigden | Ymddiriedolwr | 01 July 1997 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.