Hanes ariannol THE NEWTOWN CULTURAL PROJECT LIMITED
Rhif yr elusen: 1042218
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.78m | £1.85m | £1.47m | £1.40m | £1.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.90m | £1.78m | £1.85m | £1.59m | £1.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.31m | £1.48m | £1.02m | £1.03m | £1.12m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £174.28k | £139.76k | £130.95k | £109.60k | £147.84k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £289.44k | £237.58k | £313.98k | £260.75k | £213.21k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £93 | £118 | £106 | £117 | £98 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £424 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.71m | £1.60m | £1.66m | £1.46m | £1.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.10k | £7.21k | £4.97k | £6.75k | £7.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £181.30k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.