Hanes ariannol COMMUNITY SECURITY TRUST
Rhif yr elusen: 1042391
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.92m | £20.53m | £11.31m | £23.53m | £22.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.49m | £21.16m | £11.85m | £21.89m | £21.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.40m | £14.00m | £7.57m | £15.99m | £13.92m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.97m | £6.00m | £2.96m | £7.03m | £7.76m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £440.59k | £0 | £302.59k | £286.08k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.40m | £14.00m | £7.57m | £15.99m | £13.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £140.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £111.71k | £0 | £97.82k | £50.67k | £107.96k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £532.89k | £385.79k | £200.59k | £461.74k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £532.77k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.49m | £20.61m | £11.60m | £21.31m | £20.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £548.56k | £246.41k | £582.41k | £632.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.11m | £0 | £57.43k | £66.73k | £82.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £13.40m | £13.60m | £7.46m | £15.99m | £13.87m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.