ymddiriedolwyr FRIENDS OF THE CHURCH IN INDIA
Rhif yr elusen: 1042850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ADRIAN RAYMOND WATKINS | Cadeirydd | 04 October 2014 |
|
|||||
Manoharan Samraj | Ymddiriedolwr | 06 October 2018 |
|
|
||||
Sumanth Bommarthi | Ymddiriedolwr | 06 October 2018 |
|
|
||||
REV Ajay Yohan More | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|||||
REV Sekar Anand Asir Anand | Ymddiriedolwr | 25 October 2016 |
|
|
||||
REV Sarah Miller | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
MARGARET FLORENCE MARSHALL | Ymddiriedolwr | 19 November 2013 |
|
|||||
REVD JESSIE ANAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.